Společenství Otradovická č.p. 732, 733, 734 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Otradovická č.p. 732, 733, 734 (28928288) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Otradovická 733/15, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2009 Společenství Otradovická č.p. 732, 733, 734 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Otradovická č.p. 732, 733, 734 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Otradovická č.p. 732, 733, 734 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 7. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10488 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28928288 | |
Jméno: | Společenství Otradovická č.p. 732, 733, 734 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.7.2009 |
Zapsána dne: | 31.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Otradovická 733/15, Praha 4 14200, Česká republika | 31.7.2009 |
---|
předseda výboru | Michal Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2023 |
Adresa | Otradovická 733/15, 14200 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Bc. Jiří Hrabánek |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2023 |
Adresa | 28. pluku 814/8, 10100 Praha |
člen výboru | Martina Böhmová |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2023 |
Adresa | Navrátilova 1559/9, 11000 Praha |
předseda výboru | Michal Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2022 do 30.9.2023 |
Adresa | Otradovická 733/15, 14200 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Bc. Jiří Hrabánek |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2022 do 30.9.2023 |
Adresa | 28. pluku 814/8, 10100 Praha |
člen výboru | Mgr. Jaroslava Hamršmídová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2022 do 30.9.2023 |
Adresa | Otradovická 732/13, 14200 Praha |
místopředseda výboru | Luboš Hlavatý |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2018 do 10.8.2022 |
Adresa | Otradovická 732/13, 14200 Praha |
člen výboru | Jaroslava Hamršmídová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2018 do 10.8.2022 |
Adresa | Otradovická 732/13, 14200 Praha |
předseda výboru | Michal Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2018 do 10.8.2022 |
Adresa | Otradovická 733/15, 14200 Praha |
předseda výboru | Michal Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2018 do 16.3.2018 |
Adresa | Anastázova 21/10, 16900 Praha |
předseda výboru | Michal Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2018 do 16.3.2018 |
Adresa | Anastázova 21/10, 16900 Praha |
člen výboru | Ing. Vratislav Šimáček CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2009 do 10.5.2012 |
Adresa | Otradovická 733/15, 14200 Praha 4 |
člen výboru | Mgr. Jaroslav Urban |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2009 do 10.5.2012 |
Adresa | Otradovická 732/13, 14200 Praha 4 |
člen výboru | Vladimír Hulena |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2009 do 10.5.2012 |
Adresa | Otradovická 733/15, 14200 Praha 4 |
člen výboru | Jaroslava Hamršmídová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2009 do 10.5.2012 |
Adresa | Otradovická 732/13, 14200 Praha 4 |
místopředseda výboru | Luboš Hlavatý |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2009 do 10.5.2012 |
Adresa | Otradovická 732/13, 14200 Praha 4 |
předseda výboru | Michal Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2009 do 10.5.2012 |
Adresa | Anastázova 21/10, 16900 Praha 6 |
IČO: | 28928288 |
---|---|
Firma: | Společenství Otradovická č.p. 732, 733, 734 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 7. 2009 |
Sídlo: | Otradovická 733/15, Praha 14200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |