Společenství Ot. Jeremiáše 26 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Ot. Jeremiáše 26 (25872338) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2000 Společenství Ot. Jeremiáše 26 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Ot. Jeremiáše 26 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Ot. Jeremiáše 26 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 249 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25872338 | |
Jméno: | "Společenství Ot. Jeremiáše 26" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.12.2000 |
Zapsána dne: | 22.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ot. Jeremiáše , Ostrava-Poruba 70800, neuveden | 22.12.2000 |
---|---|---|
Adresa: | Otakara Jeremiáše 1981/26, Ostrava 70800, Česká republika | 20.2.2017 |
Adresa: | Ot. Jeremiáše 1981/26, Ostrava-Poruba 70800, Česká republika | 22.12.2000 - 20.2.2017 |
předseda výboru | Ing. Martin Vrablík |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2023 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ondřej Rozkopal |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2023 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
člen výboru | Karel Toman |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2023 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Kateřina Jedličková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2021 do 12.7.2023 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ondřej Rozkopal |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2021 do 12.7.2023 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
člen výboru | Karel Toman |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2021 do 12.7.2023 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
člen výboru | Ondřej Rozkopal |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 7.10.2021 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
člen výboru | Karel Toman |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 7.10.2021 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
předseda výboru | Kateřina Jedličková |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2017 do 7.10.2021 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
Místopředseda | Jana Bártová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 18.2.2017 |
Adresa | Osvobození 16, Vřesina |
Člen | Karel Toman |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 18.2.2017 |
Adresa | O. Jeremiáše 1981/26, Ostrava-Poruba |
člen výboru | Pavel Raida |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2011 do 18.2.2017 |
Adresa | Opavská 415, 74741 Hradec nad Moravicí |
předseda výboru | Kateřina Jedličková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2011 do 18.2.2017 |
Adresa | Ot. Jeremiáše 1981/26, 70800 Ostrava |
Člen | Kateřina Jedličková |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2003 do 2.8.2011 |
Adresa | O.Jeremiáše 1981/26, Ostrava |
předseda výboru | Ing. Michal Přádka |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2008 do 2.8.2011 |
Adresa | Otakara Jeremiáše 1981/26, Ostrava |
Předseda | Václav Štandera |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2000 do 1.8.2008 |
Adresa | O. Jeremiáše 1981/26, Ostrava-Poruba |
IČO: | 25872338 |
---|---|
Firma: | Společenství Ot. Jeremiáše 26 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 12. 2000 |
Sídlo: | Otakara Jeremiáše 1981/26, Ostrava 70800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |