Společenství Návětrná 557,558 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Návětrná 557,558 (25447637) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 2002 Společenství Návětrná 557,558 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Návětrná 557,558 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Návětrná 557,558 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1230 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25447637 | |
Jméno: | Společenství Návětrná 557,558 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.5.2002 |
Zapsána dne: | 18.5.2002 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000 | 18.5.2002 - 24.11.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Návětrná 558/9, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 18.5.2002 |
---|
Předseda výboru | Petr Čech |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2022 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Jana Jaborníková |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2022 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Jana Jaborníková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2022 do 15.12.2022 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Jana Jaborníková |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2017 do 5.12.2022 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Petr Čech |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2017 do 5.12.2022 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Drahomíra Ondrejovičová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 do 24.11.2017 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Petr Čech |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 do 24.11.2017 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jiří Kastl |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 do 24.11.2017 |
Adresa | Anežky České 655/29, 40007 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jana Jaborníková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 24.11.2017 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Drahomíra Ondrejovičová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 do 24.11.2017 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Petr Čech |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 do 24.11.2017 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jiří Kastl |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 do 24.11.2017 |
Adresa | Anežky České 655/29, 40007 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jana Jaborníková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2015 do 24.11.2017 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jana Bendová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2013 do 29.12.2015 |
Adresa | Návětrná 557/7, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Jiří Kastl |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 21.2.2013 |
Adresa | Čechova 773/4, 40007 Ústí nad Labem |
Předseda | Petr Čech |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 21.2.2013 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Drahomíra Ondrejovičová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2008 do 21.2.2013 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Jana Bendová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2008 do 21.2.2013 |
Adresa | Návětrná 557/7, 40001 Ústí nad Labem |
Člen | Drahomíra Ondrejovičová |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 17.3.2008 |
Adresa | Návětrná 558/9, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Ota Benda |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 11.2.2008 |
Adresa | Návětrná 557/7, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Drahomíra Ondrejovičová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 11.2.2008 |
Adresa | Návětrná 558/9, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Petr Benda |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 11.2.2008 |
Adresa | Návětrná 557/7, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Věra Tejmlová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 11.2.2008 |
Adresa | , Libouchec 104, okres Ústí nad Labem |
Člen výboru | Soňa Ulbrichová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2002 do 14.8.2004 |
Adresa | Návětrná 557/7, Ústí nad Labem |
IČO: | 25447637 |
---|---|
Firma: | Společenství Návětrná 557,558 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 5. 2002 |
Sídlo: | Návětrná 558/9, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |