Společenství Na Vyhlídce 2340 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Na Vyhlídce 2340 (25448404) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Vyhlídce 2340/11, 40011 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2002 Společenství Na Vyhlídce 2340 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Na Vyhlídce 2340 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Na Vyhlídce 2340 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1253 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25448404 | |
Jméno: | Společenství Na vyhlídce 2340/11 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.6.2002 |
Zapsána dne: | 1.6.2002 | |
Den vzniku společenství 4. 1. 2001 | 1.6.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Vyhlídce 2340/11, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 28.5.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Na Vyhlídce 2340/11, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 1.6.2002 - 28.5.2020 |
Člen výboru | Ing. Soňa Machek |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2024 |
Adresa | Na Vyhlídce 2340/11, 40011 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Mgr. Helena Kubcová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 |
Adresa | Na Vyhlídce 2340/11, 40011 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jindra Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 |
Adresa | Na Vyhlídce 2340/11, 40011 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ing. Soňa Petříčková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 do 22.3.2024 |
Adresa | Na Vyhlídce 2340/11, 40011 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jevgenija Helásková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 do 22.3.2024 |
Adresa | Barrandova 1225/2, 40003 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jevgenija Helásková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2002 do 28.5.2020 |
Adresa | Barrandova 1225/2, 40003 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ing. Soňa Petříčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2002 do 28.5.2020 |
Adresa | Palachova 668/39, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jindra Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2002 do 28.5.2020 |
Adresa | Na Vyhlídce 2340/11, 40011 Ústí nad Labem |
Předseda | Helena Kubcová |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2016 do 28.5.2020 |
Adresa | Na Vyhlídce 2340/11, 40011 Ústí nad Labem |
Předseda | Helena Kubcová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2002 do 16.1.2016 |
Adresa | Na Vyhlídce 2340/11, 40011 Ústí nad Labem |
IČO: | 25448404 |
---|---|
Firma: | Společenství Na Vyhlídce 2340 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 6. 2002 |
Sídlo: | Na Vyhlídce 2340/11, Ústí nad Labem 40011 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |