Společenství Na Vinohradu 198 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Na Vinohradu 198 (28927435) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na vinohradu 198/6, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2009 Společenství Na Vinohradu 198 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Na Vinohradu 198 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Na Vinohradu 198 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 7. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10479 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28927435 | |
Jméno: | Společenství Na Vinohradu 198 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.7.2009 |
Zapsána dne: | 29.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Vinohradu 198/6, Praha 4 14700, Česká republika | 29.7.2009 |
---|
člen výboru | Ing. Jan Šraga |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2017 |
Adresa | Revoluční 183, 27401 Slaný |
člen výboru | Ing. Josef Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2023 |
Adresa | 23, 38773 Budyně |
předseda výboru | Ing. Olga Krnáčová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 |
Adresa | Na Vinohradu 198/6, 14700 Praha |
člen výboru | Monika Poulová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2019 |
Adresa | Na Mlejnku 991/28, 14700 Praha |
člen výboru | Ing. Josef Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2023 do 8.11.2023 |
Adresa | Čelakovského 389, 38901 Vodňany |
člen výboru | Ing. Josef Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 4.1.2023 |
Adresa | Čelakovského 389, 38901 Vodňany |
člen výboru | Monika Poulová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 30.11.2019 |
Adresa | Na Vinohradu 198/6, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Ing. Jan Šraga |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 29.12.2017 |
Adresa | 5. května 35/1, 27401 Slaný |
člen výboru | Ing. Jan Šraga |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2014 do 29.12.2017 |
Adresa | 5. května 35/1, 27401 Slaný |
předseda výboru | Ing. Olga Krnáčová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 18.11.2015 |
Adresa | Na Vinohradu 198/6, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Ing. Jan Šraga |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 15.2.2014 |
Adresa | 5.května 35/1, 27401 Slaný 1 |
IČO: | 28927435 |
---|---|
Firma: | Společenství Na Vinohradu 198 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 7. 2009 |
Sídlo: | Na vinohradu 198/6, Praha 14700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |