Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí (75112647) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Devotyho 2784, 53002 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 2007 Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 9. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3903 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75112647 | |
Jméno: | Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.9.2007 |
Zapsána dne: | 25.9.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Devotyho 2784, Pardubice 53002, Česká republika | 30.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Devotyho 2784, Pardubice 53002, Česká republika | 25.9.2007 - 30.11.2015 |
Předseda výboru | Ing. Ladislav Víšek |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Místopředseda výboru | Zdeňka Kaplanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Člen výboru | Ondřej Valášek |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | Devotyho 2784, 53002 Pardubice |
Předseda výboru | Bc. Jaroslav Ballu Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2023 do 11.9.2024 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Místopředseda výboru | Ing. Ladislav Víšek |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2023 do 11.9.2024 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Člen výboru | Zdeňka Kaplanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2023 do 11.9.2024 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Člen výboru | Bc. Barbora Chocholoušová |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2019 do 24.6.2023 |
Adresa | Sladkovského 1529, 53002 Pardubice |
Místopředseda výboru | Ing. Ladislav Víšek |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2017 do 24.6.2023 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Předseda výboru | Bc. Jaroslav Ballu Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2017 do 24.6.2023 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Člen výboru | Bc. Barbora Chocholoušová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2017 do 28.7.2019 |
Adresa | Lesní 35, 54225 Janské Lázně |
Předseda výboru | Petr Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2017 do 1.6.2017 |
Adresa | K Hladíkovu 259, 53006 Pardubice |
Místopředseda výboru | Otakar Pacholík |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2016 do 1.6.2017 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Člen výboru | Michal Homoláč |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2016 do 1.6.2017 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
Předseda výboru | Petr Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2016 do 6.5.2017 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | Otakar Pacholík |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 24.12.2016 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
člen výboru | Lucie Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 24.12.2016 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
člen výboru | Michal Homoláč |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 24.12.2016 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
předseda výboru | Petr Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2015 do 24.12.2016 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | Otakar Pacholík |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2009 do 30.11.2015 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
člen výboru | Michal Homoláč |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2011 do 30.11.2015 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
předseda výboru | Petr Beňuš |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2011 do 30.11.2015 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
člen výboru | Lucie Musilová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2012 do 30.11.2015 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
člen výboru | Lucie Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2008 do 31.1.2012 |
Adresa | Chelčického 558, 53351 Pardubice |
předseda výboru | Ing. Jaroslav Drozd |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2009 do 14.6.2011 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
předseda výboru | Ing. Tomáš Rippl |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2008 do 11.8.2009 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | Otakar Pacholík |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2008 do 17.3.2009 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | JUDr. Lubomír Novák |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2007 do 22.7.2008 |
Adresa | Jana Palacha 2783, 53002 Pardubice |
předseda výboru | Martin Špráchal |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2007 do 22.7.2008 |
Adresa | Mužíkova 1243/14, 50008 Hradec Králové |
člen výboru | Roman Křivka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2007 do 22.7.2008 |
Adresa | Devotyho 2784, 53002 Pardubice |
IČO: | 75112647 |
---|---|
Firma: | Společenství na Skřivánku č.p. 2783, 2784, Pardubice - Zelené Předměstí |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice V |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 6. 2007 |
Sídlo: | Devotyho 2784, Pardubice 53002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |