Společenství Masarykova 800/185 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Masarykova 800/185 (25444930) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Masarykova 800/185, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 3. 2002 Společenství Masarykova 800/185 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Masarykova 800/185 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Masarykova 800/185 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1124 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25444930 | |
Jméno: | Společenství Masarykova 800/185 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.3.2002 |
Zapsána dne: | 30.3.2002 | |
Den vzniku společenství 1. 7. 2000 | 30.3.2002 - 30.9.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 800/185, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 30.3.2002 |
---|
předseda výboru | Pavlína Vorlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2021 |
Adresa | Alešova 895/54, 40001 Ústí nad Labem |
místopředseda výboru | Blanka Plívová |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2021 |
Adresa | Masarykova 800/185, 40001 Ústí nad Labem |
člen výboru | Jiří Arnošt |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2021 |
Adresa | Masarykova 800/185, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Pavlína Vorlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 30.9.2021 |
Adresa | Alešova 895/54, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Blanka Plívová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 30.9.2021 |
Adresa | Masarykova 800/185, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jiří Arnošt |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 30.9.2021 |
Adresa | Masarykova 800/185, 40001 Ústí nad Labem |
předseda výboru | Mgr. Pavlína Vorlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 31.7.2013 |
Adresa | Alešova 895/54, Ústí nad Labem |
místopředseda výboru | Blanka Plívová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 31.7.2013 |
Adresa | Masarykova 800/185, Ústí nad Labem |
člen výboru | Jiří Arnošt |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 31.7.2013 |
Adresa | Masarykova 800/185, Ústí nad Labem |
Předseda | Jana Kratochvílová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2002 do 23.7.2008 |
Adresa | Masarykova 800/185, Ústí nad Labem |
Místopředseda | Blanka Plívová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2002 do 23.7.2008 |
Adresa | Masarykova 800/185, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jiří Arnošt |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2002 do 23.7.2008 |
Adresa | Masarykova 800/185, Ústí nad Labem |
IČO: | 25444930 |
---|---|
Firma: | Společenství Masarykova 800/185 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 3. 2002 |
Sídlo: | Masarykova 800/185, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |