Společenství Libeň - Praha 8 č.p. 2012 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Libeň - Praha 8 č.p. 2012 (26694115) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese S. K. Neumanna 2012/7A, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2002 Společenství Libeň - Praha 8 č.p. 2012 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Libeň - Praha 8 č.p. 2012 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Libeň - Praha 8 č.p. 2012 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2252 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26694115 | |
Jméno: | Společenství Libeň - Praha 8 č.p. 2012 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.5.2002 |
Zapsána dne: | 10.5.2002 | |
den vzniku společenství 1.8.2000 | 10.5.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | S.K. Neumanna 2012/7a, Praha 8 , Česká republika | 10.5.2002 |
---|
člen výboru | Ing. Vít Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2020 |
Adresa | U studánky 139/22, 17000 Praha |
člen výboru | Eva Gránová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2013 |
Adresa | S. K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha |
předseda výboru | Jan Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 |
Adresa | S. K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha |
člen výboru | Alena Hönigová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2013 do 2.11.2020 |
Adresa | S. K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha |
člen výboru | Ing. Vít Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 24.10.2020 |
Adresa | S. K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha |
předseda výboru | Daniel Nechyba |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2013 do 2.6.2016 |
Adresa | S. K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha |
člen výboru | Ing. Miloň Malina |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 10.5.2013 |
Adresa | S.K.Neumanna 2012/7a, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Ing. Alena Hönigová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 10.5.2013 |
Adresa | S.K.Neumanna 2012/7a, 18200 Praha 8 |
předseda výboru | Eva Gránová |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 10.5.2013 |
Adresa | S.K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha 8 |
předseda výboru | Eva Gránová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2005 do 18.5.2011 |
Adresa | S.K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha 8 |
člen | Antonín Chrzanowski |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2005 do 18.5.2011 |
Adresa | S.K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha 8 |
člen | Jan Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2005 do 18.5.2011 |
Adresa | S.K. Neumanna 2012/7a, 18200 Praha 8 |
člen | Antonín Chrzanowski |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 do 12.3.2005 |
Adresa | S.K. Neumanna 2012/7a, Praha 8 |
předseda výboru | Ing. Miloslava Výborná |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 do 12.3.2005 |
Adresa | S.K. Neumanna 2012/7a, Praha 8 |
člen | Renata Běťáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 do 12.3.2005 |
Adresa | S.K. Neumanna 2012/7a, Praha 8 |
IČO: | 26694115 |
---|---|
Firma: | Společenství Libeň - Praha 8 č.p. 2012 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 5. 2002 |
Sídlo: | S. K. Neumanna 2012/7, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |