Společenství Lesní 536, Milovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Lesní 536, Milovice (75064201) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Lesní 536, 28924 Milovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 10. 2006 Společenství Lesní 536, Milovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Lesní 536, Milovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Lesní 536, Milovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7066 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75064201 | |
Jméno: | Společenství Lesní 536, Milovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.10.2006 |
Zapsána dne: | 6.10.2006 | |
Datum vzniku společenství vlastníků: 25.10.2005 | 6.10.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lesní 536, Milovice 28924, Česká republika | 6.10.2006 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Michael Kőpping |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | 3, 56544 Sruby |
předseda společenství vlastníků | Michael Kőpping |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2016 do 4.11.2021 |
Adresa | 3, 56544 Sruby |
pověřený vlastník | Michael Köpping |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 21.5.2016 |
Adresa | 3, 56544 Ústí nad Orlicí |
IČO: | 75064201 |
---|---|
Firma: | Společenství Lesní 536, Milovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Milovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 11. 2005 |
Sídlo: | Lesní 536, Milovice 28924 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |