Společenství Královická 1382, 1383 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Královická 1382, 1383 (24663115) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Královická 1382/9, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 2010 Společenství Královická 1382, 1383 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Královická 1382, 1383 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Královická 1382, 1383 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11465 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24663115 | |
Jméno: | Společenství Královická 1382, 1383 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.5.2010 |
Zapsána dne: | 4.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Královická 1382/9, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 25001, Česká republika | 4.5.2010 |
---|
místopředseda výboru | Klára Sanders |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 |
Adresa | Královická 1349/13, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
předseda výboru | Jiří Bursík |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2022 |
Adresa | Královická 1382/9, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
člen výboru | Ivan Šiplák |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2023 |
Adresa | Královická 1382/9, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
člen výboru | Ivan Šiplák |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2010 do 31.1.2023 |
Adresa | Královická 1382, 25001 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
předseda výboru | Jiří Bursík |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2010 do 25.11.2022 |
Adresa | Královická 1382, 25001 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
místopředseda výboru | Klára Sanders |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2010 do 11.3.2016 |
Adresa | Královická 1383, 25001 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav |
IČO: | 24663115 |
---|---|
Firma: | Společenství Královická 1382, 1383 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 5. 2010 |
Sídlo: | Královická 1382/9, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |