Společenství Komenského 29 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Komenského 29 (26842904) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 675/29, 73701 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2004 Společenství Komenského 29 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Komenského 29 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Komenského 29 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4104 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26842904 | |
Jméno: | Společenství Komenského 29 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.10.2004 |
Zapsána dne: | 7.10.2004 | |
Den vzniku společenství: 18.8.2004 | 7.10.2004 - 20.3.2013 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 7.10.2004 - 3.5.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 675/29, Český Těšín 73701, Česká republika | 6.10.2016 |
---|
předseda společenství vlastníků | Jana Košturová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Kostelní 925/3, 73701 Český Těšín |
pověřený vlastník | Petr Boszczyk |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2015 do 3.5.2023 |
Adresa | Komenského 675/29, 73701 Český Těšín |
pověřený vlastník | Petr Placzek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2013 do 17.3.2015 |
Adresa | Komenského 675/29, 73701 Český Těšín |
pověřený vlastník | Libuše Budinová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2009 do 20.3.2013 |
Adresa | Komenského 675/29, 73701 Český Těšín |
pověřený vlastník | Petr Boszczyk |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2004 do 4.6.2009 |
Adresa | Komenského 29/675, Český Těšín |
IČO: | 26842904 |
---|---|
Firma: | Společenství Komenského 29 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 10. 2004 |
Sídlo: | Komenského 675/29, Český Těšín 73701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |