"Společenství KJS Liberec I" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"Společenství KJS Liberec I" (25447441) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 2002 "Společenství KJS Liberec I" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "Společenství KJS Liberec I" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "Společenství KJS Liberec I" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 14. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1116 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25447441 | |
Jméno: | "Společenství KJS Liberec I" | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.5.2002 |
Zapsána dne: | 14.5.2002 | |
Den vzniku 12.2.2001 | 14.5.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Raisova 889/3, Liberec I 46001, Česká republika | 14.5.2002 |
---|
Předseda | Ing. Otta Klekner |
---|---|
Ve funkci | od 25.12.2022 |
Adresa | Raisova 889/3, 46001 Liberec |
Člen | Edvin Sandleiter |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2002 |
Adresa | Raisova 889/3, 46001 Liberec 1 |
Místopředseda | Ing. Vladimír Jirucha |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2002 do 13.2.2023 |
Adresa | Raisova 889/3, 46001 Liberec 1 |
Předseda | Ing. Otta Klekner |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2002 do 25.12.2022 |
Adresa | Raisova 889/3, 46001 Liberec 1 |
IČO: | 25447441 |
---|---|
Firma: | "Společenství KJS Liberec I" |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 5. 2002 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |