Společenství domu Havlíčkova 908 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství domu Havlíčkova 908 (24254401) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Havlíčkova 908/14, 27801 Kralupy nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 8. 2012 Společenství domu Havlíčkova 908 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství domu Havlíčkova 908 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství domu Havlíčkova 908 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 8. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13917 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24254401 | |
Jméno: | Společenství domu Havlíčkova 908 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.8.2012 |
Zapsána dne: | 22.8.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 908/14, Kralupy nad Vltavou 27801, Česká republika | 22.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 908/14, Kralupy nad Vltavou 27801, Česká republika | 22.8.2012 - 22.10.2015 |
místopředseda | Jiří Krompholc |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | 3, 27324 Černuc |
člen | Markéta Brožková |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2024 |
Adresa | Kralupská 36, 25266 Libčice nad Vltavou |
předseda | Radovan Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | Havlíčkova 908/14, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen | Jaroslav Hauge |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 14.8.2024 |
Adresa | Havlíčkova 908/14, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen | Ludmila Krompholcová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 1.3.2024 |
Adresa | Havlíčkova 908/14, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen | Ludmila Krompholcová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Havlíčkova 908/14, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen | Jaroslav Hauge |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Havlíčkova 908/14, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda | Radovan Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Havlíčkova 908/14, 27801 Kralupy nad Vltavou |
IČO: | 24254401 |
---|---|
Firma: | Společenství domu Havlíčkova 908 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Kralupy nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 8. 2012 |
Sídlo: | Havlíčkova 908/14, Kralupy nad Vltavou 27801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |