Společenství domu čp. 486, Bohušovická 9 , Praha 9 - Prosek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství domu čp. 486, Bohušovická 9 , Praha 9 - Prosek (26719690) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bohušovická 486/9, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 9. 2002 Společenství domu čp. 486, Bohušovická 9 , Praha 9 - Prosek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství domu čp. 486, Bohušovická 9 , Praha 9 - Prosek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství domu čp. 486, Bohušovická 9 , Praha 9 - Prosek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2639 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26719690 | |
Jméno: | Společenství domu čp. 486, Bohušovická 9 , Praha 9 - Prosek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.9.2002 |
Zapsána dne: | 11.9.2002 | |
Den vzniku: 20.09.2000 | 11.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bohušovická 486/9, Praha 9 , Česká republika | 11.9.2002 |
---|
Předseda výboru | Martin Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2023 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha |
Místopředsedkyně výboru | Ing. Mariana Králová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2023 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha |
člen výboru | Ing. Josef Kunhart |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha |
předseda výboru | Jan Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 10.11.2023 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha |
člen výboru | Martin Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2022 do 10.11.2023 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha |
člen výboru | Martin Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 3.9.2022 |
Adresa | Plzeňská 2822/224, 15000 Praha |
předseda výboru | Olga Bělíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2010 do 8.7.2021 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Ludmila Folkmannová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2010 do 8.7.2021 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Marie Tlamsová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2010 do 8.7.2021 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha 9 |
předseda výboru | Olga Bělíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2005 do 24.6.2010 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Věra Miková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2005 do 24.6.2010 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha 9 |
člen výboru | Marie Tlamsová |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2005 do 24.6.2010 |
Adresa | Bohušovická 486/9, 19000 Praha 9 |
pověřený vlastník | Olga Bělíková |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2002 do 17.10.2005 |
Adresa | Bohušovická 486/9, Praha 9 |
IČO: | 26719690 |
---|---|
Firma: | Společenství domu čp. 486, Bohušovická 9 , Praha 9 - Prosek |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 9. 2002 |
Sídlo: | Bohušovická 486/9, Praha 19000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |