Společenství domu čp.333-Košíře má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství domu čp.333-Košíře (27072932) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Píseckého 333/15, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2003 Společenství domu čp.333-Košíře má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství domu čp.333-Košíře nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství domu čp.333-Košíře na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4086 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27072932 | |
Jméno: | Společenství domu čp.333-Košíře | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.7.2003 |
Zapsána dne: | 31.7.2003 | |
den vzniku: 1.7.2000 | 31.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Píseckého 333/15, Praha 5 15000, Česká republika | 31.7.2003 |
---|
Člen výboru | Mgr. Tomáš Mach |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2022 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha |
Předseda výboru | Irina Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2022 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha |
Člen výboru | Karel Jareš |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2018 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha |
Předseda výboru | PhDr. Lubor Kazda |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2018 do 1.11.2022 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha |
Člen výboru | Irina Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2018 do 1.11.2022 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha |
předseda výboru | Stanislav Zborník |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 9.10.2018 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha |
člen výboru | Lubor Kazda |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 9.10.2018 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha |
člen výboru | Irina Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 9.10.2018 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha |
předseda výboru | Ing. Stanislav Zborník |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2007 do 24.1.2013 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha 5 |
člen výboru | PhDr. Lubor Kazda |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2007 do 24.1.2013 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha 5 |
člen výboru | Irina Vařilová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2007 do 24.1.2013 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha 5 |
člen výboru | PhDr. Lubor Kazda |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2003 do 3.5.2007 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha 5 |
předseda výboru | Ing. Stanislav Zborník |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2003 do 3.5.2007 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha 5 |
člen výboru | Vlasta Machová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2003 do 3.5.2007 |
Adresa | Píseckého 333/15, 15000 Praha 5 |
IČO: | 27072932 |
---|---|
Firma: | Společenství domu čp.333-Košíře |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 7. 2003 |
Sídlo: | Píseckého 333/15, Praha 15000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |