Společenství domu 25 v Hartmanicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství domu 25 v Hartmanicích (26323222) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 25, 34201 Hartmanice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2001 Společenství domu 25 v Hartmanicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství domu 25 v Hartmanicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství domu 25 v Hartmanicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 2. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 491 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26323222 | |
Jméno: | Společenství domu 25 v Hartmanicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.2.2001 |
Zapsána dne: | 14.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 25, Hartmanice 34201, Česká republika | 9.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | 25, Hartmanice 34181, Česká republika | 14.2.2001 - 9.2.2018 |
Předseda výboru | Miroslav Bachroň |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2022 |
Adresa | 16, 34201 Hartmanice |
Člen výboru | Ladislava Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2021 |
Adresa | 25, 34201 Hartmanice |
Člen výboru | Irena Šťastná |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2018 |
Adresa | 25, 34201 Hartmanice |
Předseda výboru | Miroslav Bachroň |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2018 do 28.4.2022 |
Adresa | 25, 34201 Hartmanice |
Člen výboru | Ladislava Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2018 do 24.6.2021 |
Adresa | 25, 34201 Hartmanice |
předseda výboru | Miroslav Bachroň |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 9.2.2018 |
Adresa | 25, 34181 Hartmanice |
člen výboru | Ladislava Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 9.2.2018 |
Adresa | 25, 34181 Hartmanice |
člen výboru | Irena Šťastná |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 9.2.2018 |
Adresa | 25, 34201 Hartmanice |
Předseda výboru | Miroslav Bachroň |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2001 do 19.4.2006 |
Adresa | 25, 34181 Hartmanice |
Člen výboru | Jana Kočandrlová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2001 do 19.4.2006 |
Adresa | 100, 34181 Hartmanice |
Člen výboru | Ladislava Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2001 do 19.4.2006 |
Adresa | 25, 34181 Hartmanice |
IČO: | 26323222 |
---|---|
Firma: | Společenství domu 25 v Hartmanicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Hartmanice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 2. 2001 |
Sídlo: | 25, Hartmanice 34201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |