Společenství domu 1365 Praha - Vršovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství domu 1365 Praha - Vršovice (24184381) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2011 Společenství domu 1365 Praha - Vršovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství domu 1365 Praha - Vršovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství domu 1365 Praha - Vršovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13139 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24184381 | |
Jméno: | Společenství domu 1365 Praha - Vršovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.12.2011 |
Zapsána dne: | 14.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Praha 10100, Česká republika | 4.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Nám. Svatopluka Čecha 1365/14, Praha 10 10100, Česká republika | 14.12.2011 - 4.11.2015 |
Předseda výboru | Roman Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | Jihočeská 817, 14800 Praha |
Člen výboru | Michal Ezechiáš |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 |
Adresa | náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha |
Člen výboru | Petr Vácha |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2022 |
Adresa | náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha |
Člen výboru | Lucie Baumruková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2021 do 24.6.2022 |
Adresa | náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha |
místopředseda výboru | Irena Mandlíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 9.9.2021 |
Adresa | Ke skalkám 3086/70, 10600 Praha |
člen výboru | Vlastislav Koukal |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 1.12.2020 |
Adresa | náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha |
předseda výboru | Marie Nechvátalová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 26.11.2015 |
Adresa | náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha |
místopředseda výboru | Irena Mandlíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2011 do 4.11.2015 |
Adresa | Ke Skalkám 3086/70, 10600 Praha 10 |
člen výboru | Vlastislav Koukal |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2011 do 4.11.2015 |
Adresa | Nám. Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha 10 |
předseda výboru | Marie Nechvátalová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2011 do 4.11.2015 |
Adresa | Nám. Svatopluka Čecha 1365/14, 10100 Praha 10 |
IČO: | 24184381 |
---|---|
Firma: | Společenství domu 1365 Praha - Vršovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 12. 2011 |
Sídlo: | náměstí Svatopluka Čecha 1365/14, Praha 10100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |