Společenství č.p.950, Díly IV. ve Zlíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství č.p.950, Díly IV. ve Zlíně (26278898) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Díly IV 950, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2002 Společenství č.p.950, Díly IV. ve Zlíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství č.p.950, Díly IV. ve Zlíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství č.p.950, Díly IV. ve Zlíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 281 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26278898 | |
Jméno: | Společenství č.p.950, Díly IV. ve Zlíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.4.2002 |
Zapsána dne: | 6.4.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Díly IV 950, Zlín 76001, Česká republika | 10.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Díly IV 950, Zlín 76001, Česká republika | 6.4.2002 - 10.10.2016 |
Předseda společenství vlastníků | Bc. Martin Vyoral |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2024 |
Adresa | Díly IV 950, 76001 Zlín |
Předseda společenství vlastníků | Bc. Martin Vyoral |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2023 do 8.5.2024 |
Adresa | náměstí Míru 12, 76001 Zlín |
Předseda společenství vlastníků | Danuše Bezručová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2018 do 18.4.2023 |
Adresa | Díly IV 950, 76001 Zlín |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Radovan Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 14.4.2018 |
Adresa | Díly IV 950, 76001 Zlín |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Radovan Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2012 do 10.10.2016 |
Adresa | Díly IV 950, 76001 Zlín |
Pověřený vlastník | Mgr. Radovan Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2002 do 22.12.2012 |
Adresa | Díly IV 950, 76001 Zlín |
IČO: | 26278898 |
---|---|
Firma: | Společenství č.p.950, Díly IV. ve Zlíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 4. 2002 |
Sídlo: | Díly IV 950, Zlín 76001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |