Společenství č.p. 731 - 733, Tyršova ve Zlíně - Malenovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství č.p. 731 - 733, Tyršova ve Zlíně - Malenovicích (26306450) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tyršova 731, 76302 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 12. 2002 Společenství č.p. 731 - 733, Tyršova ve Zlíně - Malenovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství č.p. 731 - 733, Tyršova ve Zlíně - Malenovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství č.p. 731 - 733, Tyršova ve Zlíně - Malenovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2648 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26306450 | |
Jméno: | Společenství č.p. 731 - 733, Tyršova ve Zlíně - Malenovicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.12.2002 |
Zapsána dne: | 21.12.2002 | |
Den vzniku společenství: 11.07.2000 | 21.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 731, Zlín 76302, Česká republika | 20.4.2018 |
---|
Předseda výboru | Robert Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2018 |
Adresa | Tyršova 732, 76302 Zlín |
Místopředseda výboru | Milan Soldán |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2018 |
Adresa | Tyršova 733, 76302 Zlín |
Člen výboru | Marcela Vychytilová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2018 |
Adresa | Tyršova 731, 76302 Zlín |
předseda výboru | Robert Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2013 do 20.4.2018 |
Adresa | Tyršova 732, 76302 Zlín |
místopředseda výboru | Milan Soldán |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2013 do 20.4.2018 |
Adresa | Tyršova 733, 76302 Zlín |
člen výboru | Marcela Vychytilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2013 do 20.4.2018 |
Adresa | Tyršova 731, 76302 Zlín |
předseda | Robert Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2007 do 28.3.2013 |
Adresa | Tyršova 732, 76302 Zlín |
místopředseda | Ing. Milan Soldán |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2007 do 28.3.2013 |
Adresa | Tyršova 733, 76302 Zlín |
člen výboru | Marcela Vychytilová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2007 do 28.3.2013 |
Adresa | Tyršova 731, Zlín |
místopředseda | Robert Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2002 do 5.6.2007 |
Adresa | Tyršova 732, 76302 Zlín |
předseda | Ing. Tomáš Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2002 do 5.6.2007 |
Adresa | Tyršova 731, 76302 Zlín |
člen | Ing. Milan Soldán |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2002 do 5.6.2007 |
Adresa | Tyršova 733, 76302 Zlín |
IČO: | 26306450 |
---|---|
Firma: | Společenství č.p. 731 - 733, Tyršova ve Zlíně - Malenovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 12. 2002 |
Sídlo: | Tyršova 731, Zlín 76302 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |