Společenství č.p. 515 Skalná má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství č.p. 515 Skalná (75062241) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Česká 515, 35134 Skalná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2006 Společenství č.p. 515 Skalná má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství č.p. 515 Skalná nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství č.p. 515 Skalná na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 1. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4382 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75062241 | |
Jméno: | Společenství č.p. 515 Skalná | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.1.2006 |
Zapsána dne: | 14.1.2006 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 14.1.2006 - 24.8.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Česká 515, Skalná 35134, Česká republika | 14.1.2006 |
---|
předseda společenství vlastníků | Ing. Romana Bardová |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2023 |
Adresa | Česká 515, 35134 Skalná |
člen výboru | Lucie Vochocová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 24.8.2023 |
Adresa | Česká 515, 35134 Skalná |
místopředseda výboru | Jakub Huspek |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2023 do 24.8.2023 |
Adresa | Pod Hůrkou 66/2, 35002 Cheb |
předseda výboru | Romana Bardová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 do 24.8.2023 |
Adresa | Česká 515, 35134 Skalná |
místopředseda výboru | Jakub Huspek |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 9.3.2023 |
Adresa | Česká 515, 35134 Skalná |
předseda výboru | Romana Bardová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2006 do 20.1.2023 |
Adresa | Česká 515, 35134 Skalná |
IČO: | 75062241 |
---|---|
Firma: | Společenství č.p. 515 Skalná |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Skalná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 9. 2005 |
Sídlo: | Česká 515, Skalná 35134 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |