Společenství č.p. 132, Zarámí ve Zlíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství č.p. 132, Zarámí ve Zlíně (27695263) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Zarámí 132, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2006 Společenství č.p. 132, Zarámí ve Zlíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství č.p. 132, Zarámí ve Zlíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství č.p. 132, Zarámí ve Zlíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 7. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5256 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27695263 | |
Jméno: | Společenství č.p. 132, Zarámí ve Zlíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.7.2006 |
Zapsána dne: | 26.7.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zarámí 132, Zlín 76001, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Zarámí č.p. 132, Zlín 76001, Česká republika | 26.7.2006 - 5.10.2016 |
Předseda společenství vlastníků | Mgr. Robert Dobízl |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2023 |
Adresa | Buková 6028, 76001 Zlín |
Předseda společenství vlastníků | Mgr. Vladimír Kruliš Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2017 do 14.4.2023 |
Adresa | Zarámí 132, 76001 Zlín |
pověřený vlastník | Mgr. Vladimír Kruliš |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 8.11.2017 |
Adresa | Zarámí 132, 76001 Zlín |
pověřený vlastník | Mgr. Vladimír Kruliš |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 8.11.2017 |
Adresa | Zarámí 132, 76001 Zlín |
pověřený vlastník | Mgr. Vladimír Kruliš |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2011 do 5.10.2016 |
Adresa | Zarámí 132, Zlín |
člen výboru | Jindřiška Polášková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2006 do 12.4.2011 |
Adresa | Zarámí 132, Zlín |
místopředseda výboru | Egon Smékal |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2006 do 12.4.2011 |
Adresa | Zarámí 132, Zlín |
předseda výboru | Irena Dobízlová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2006 do 12.4.2011 |
Adresa | Zarámí 132, Zlín |
IČO: | 27695263 |
---|---|
Firma: | Společenství č.p. 132, Zarámí ve Zlíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 7. 2006 |
Sídlo: | Zarámí 132, Zlín 76001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |