Společenství Anglická 143 Mariánské Lázně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Anglická 143 Mariánské Lázně (75096081) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Anglická 143/27, 35301 Mariánské Lázně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 2. 2007 Společenství Anglická 143 Mariánské Lázně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Anglická 143 Mariánské Lázně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Anglická 143 Mariánské Lázně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 13. 2. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4887 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75096081 | |
Jméno: | Společenství Anglická 143 Mariánské Lázně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.2.2007 |
Zapsána dne: | 13.2.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků - výbor společenství nebo pověřený vlastník | 13.2.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Anglická 143/27, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Anglická 143, Mariánské Lázně 35301, Česká republika | 13.2.2007 - 7.12.2016 |
pověřený vlastník | Roman Korytnikov |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 |
Adresa | Molodožnaja 7, Novyj Urengoj |
pověřený vlastník | Ladislav Peller |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2007 do 10.7.2012 |
Adresa | Anglická 143, 35301 Mariánské Lázně |
IČO: | 75096081 |
---|---|
Firma: | Společenství Anglická 143 Mariánské Lázně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Mariánské Lázně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Anglická 143/27, Mariánské Lázně 35301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |