Společenství 17. listopadu 13 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství 17. listopadu 13 (28354150) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 8. 2009 Společenství 17. listopadu 13 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství 17. listopadu 13 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství 17. listopadu 13 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7291 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28354150 | |
Jméno: | Společenství 17. listopadu 13 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.8.2009 |
Zapsána dne: | 12.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 17. listopadu 844/13, Znojmo 66902, Česká republika | 14.2.2020 |
---|
předseda výboru | Martin Habr DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2020 |
Adresa | 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo |
místopředseda výboru | David Tichý DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2020 |
Adresa | 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo |
člen výboru | Jana Valíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2020 |
Adresa | 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo |
místopředseda výboru | Jan Machát |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2019 do 7.4.2020 |
Adresa | Pražákova 630/3, 66902 Znojmo |
předseda výboru | Martin Habr DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2020 do 7.4.2020 |
Adresa | 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo |
člen výboru | Jana Valíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2020 do 7.4.2020 |
Adresa | 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo |
člen výboru | Jana Valíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2009 do 14.2.2020 |
Adresa | 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo |
předseda výboru | Martin Habr DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2009 do 14.2.2020 |
Adresa | 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo |
místopředseda výboru | Jan Machát |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 do 6.10.2019 |
Adresa | 17. listopadu 844/13, 66902 Znojmo |
místopředseda výboru | Jan Machát |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2009 do 31.10.2015 |
Adresa | Rooseveltova 833/12, 66902 Znojmo |
IČO: | 28354150 |
---|---|
Firma: | Společenství 17. listopadu 13 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 8. 2009 |
Sídlo: | 17. listopadu 844/13, Znojmo 66902 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |