SPOLBYT Čelákovice, bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPOLBYT Čelákovice, bytové družstvo (62959255) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 1996 SPOLBYT Čelákovice, bytové družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SPOLBYT Čelákovice, bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPOLBYT Čelákovice, bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 42916 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62959255 | |
Jméno: | SPOLBYT, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.1.1996 |
Zapsána dne: | 29.1.1996 | |
Obchodní společnost SPOLBYT, s.r.o. (nyní družstvo - SPOLBYT Čelákovice) tč. se sídlem Čelákovice, Rumunská 1453/5, PSČ 250 88, IČO 629 59 255, změnila svou právní formu ze "společnosti s ručením omezeným" na "družstvo", a to na základě schváleného Projektu změny právní formy ze dne 31. 10. 2021, který byl dne 2. 11. 2021 založen do sbírky listin pod číslem C 42916/SL20/MSPH. | 17.1.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.3.2015 |
Základní kapitál | 1 534 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.1.1996 - 17.1.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rumunská 1453/5, Čelákovice 25088, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Rumunská 1453/5, Čelákovice 25088, Česká republika | 29.1.1996 - 25.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 17.1.2022 |
Zajišťování bytových potřeb členů bytového družstva. | 17.1.2022 |
pronájem bytových a nebytových prostor vč. poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených | 29.1.1996 - 17.1.2022 |
člen představenstva | Ludmila Smolíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2022 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
Předsedkyně | Alena Šaníková |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2024 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
místopředseda | František Skuhravý |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2024 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
místopředseda představenstva | Ing. Alena Šaníková |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2022 do 14.9.2024 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
předseda představenstva | Štěpán Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2022 do 14.9.2024 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
jednatel | Mgr. Jana Sýkorová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2018 do 17.1.2022 |
Adresa | Stankovského 1581, 25088 Čelákovice |
Jednatel | Ing. Alena Šaníková |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 17.1.2022 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
jednatel | Mgr. Jana Sýkorová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 20.4.2018 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
jednatel | Mgr. Jana Sýkorová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2012 do 25.10.2016 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
Jednatel | Ing. Alena Šaníková |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1996 do 31.7.2015 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
Jednatel | Jaroslav Smolík |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 24.3.2015 |
Adresa | 63, 29474 Skorkov |
Jednatel | Jaroslav Smolík |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2014 do 24.2.2015 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
Jednatel | Jaroslav Smolík |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1996 do 5.9.2014 |
Adresa | Rumunská 1453/5, 25088 Čelákovice |
Jednatel | Ing. Jan Hofmann |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1996 do 30.1.2012 |
Adresa | Rumunksá , Čelákovice |
IČO: | 62959255 |
---|---|
Firma: | SPOLBYT Čelákovice, bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Čelákovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 1. 1996 |
Sídlo: | Rumunská 1453/5, Čelákovice 25088 |
---|
Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory |