SPIN, spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPIN, spol. s r. o. (49551558) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Trojská 176/30, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 1993 a je stále aktivní. SPIN, spol. s r. o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SPIN, spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPIN, spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24280 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49551558 | |
Jméno: | SPIN, spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.11.1993 |
Zapsána dne: | 15.11.1993 | |
Založení společnosti: společenskou smlouvou ze dne 20. 10. 1993 | 15.11.1993 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.11.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.11.1993 |
provoz kulturního klubu a zajišťování kulturních akcí | 15.11.1993 |
hostinská činnost | 15.11.1993 |
Jednatel | Šárka Batalová |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2004 |
Adresa | Baranova 1899/6, Praha 3 |
Jednatel | Stanislav Diviš |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.1993 do 7.9.2004 |
Adresa | náměstí Národního odboje 49, Kutná Hora |
IČO (identifikační číslo): | 49551558 |
---|---|
Jméno: | SPIN, spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 10. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Trojská 176/30, Praha 18200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 5. 10. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Šárka Novotná |
---|
IČO: | 49551558 |
---|---|
Firma: | SPIN, spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 10. 1993 |
Sídlo: | Trojská 176/30, Praha 18200 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |