SPEZZA, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPEZZA, s.r.o. (27908429) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Boleslavská 155, 29401 Bakov nad Jizerou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 2007 a je stále aktivní. SPEZZA, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SPEZZA, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPEZZA, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 125729 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27908429 | |
Jméno: | SPEZZA, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.6.2007 |
Zapsána dne: | 8.6.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 8.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Boleslavská 155, Bakov nad Jizerou 29401, Česká republika | 31.5.2010 |
---|---|---|
Adresa: | T.G. Masaryka 1009, Mladá Boleslav , Česká republika | 10.6.2008 - 31.5.2010 |
Adresa: | Moskevská 534, Praha 10 10100, Česká republika | 8.6.2007 - 10.6.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.5.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb, než základních | 8.6.2007 - 31.5.2010 |
jednatel | Ivan Divíšek |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2021 |
Adresa | 5. května 1205, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
jednatel | Dimitrij Skolil |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2014 |
Adresa | Gabčíkova 1384/5, 18200 Praha |
jednatel | Ivan Divíšek |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2007 do 26.9.2021 |
Adresa | 5. května 1205, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
jednatel | Dimitrij Skolil |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2007 do 17.8.2014 |
Adresa | Gabčíkova 5, Praha 8 |
jednatel | Mgr. Ladislav Baše |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2007 do 28.6.2007 |
Adresa | Husova 1638, 50008 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 27908429 |
---|---|
Jméno: | SPEZZA, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 6. 2007 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Boleslavská 155, Bakov nad Jizerou 29401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 9. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Dimitrij Skolil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivan Divíšek |
IČO: | 27908429 |
---|---|
Firma: | SPEZZA, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Bakov nad Jizerou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 6. 2007 |
Sídlo: | Boleslavská 155, Bakov nad Jizerou 29401 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |