Šperl - Dejdar spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Šperl - Dejdar spol. s r.o. (28514190) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dobrovského 553/8, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2009 a je stále aktivní. Šperl - Dejdar spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Šperl - Dejdar spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Šperl - Dejdar spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 147143 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28514190 | |
Jméno: | Šperl - Dejdar spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.1.2009 |
Zapsána dne: | 14.1.2009 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 24.7.2014 | |
Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku | 24.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.1.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dobrovského 553/8, Praha 17000, Česká republika | 11.11.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Dobrovského 666/20, Praha 7 17000, Česká republika | 29.1.2010 - 11.11.2011 |
Adresa: | Na Petynce 135/22, Praha 6 16200, Česká republika | 14.1.2009 - 29.1.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.11.2011 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 14.1.2009 |
jednatel | Libor Šperl |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2016 |
Adresa | 339, 34502 Kout na Šumavě |
jednatel | Adolf Dejdar |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 |
Adresa | Milady Horákové 547/57, 17000 Praha |
jednatel | Adolf Dejdar |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2010 do 3.9.2021 |
Adresa | Ve Střešovičkách 1087/43d, 16900 Praha 6 |
jednatel | Libor Šperl |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2009 do 10.1.2016 |
Adresa | 339, 34502 Kout na Šumavě |
jednatel | Adolf Dejdar |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2009 do 29.1.2010 |
Adresa | Na Petynce 135/122, 16200 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 28514190 |
---|---|
Jméno: | Šperl - Dejdar spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 1. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Dobrovského 553/8, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Adolf Dejdar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Libor Šperl |
IČO: | 28514190 |
---|---|
Firma: | Šperl - Dejdar spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 1. 2009 |
Sídlo: | Dobrovského 553/8, Praha 17000 |
---|
Chov zvířat pro zájmový chov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Činnosti cestovních agentur |
Provozování kulturních zařízení |