SPEPS s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPEPS s.r.o. v likvidaci (04125983) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Václavské náměstí 819/43, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 2015 a je stále aktivní. SPEPS s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SPEPS s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPEPS s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 5. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 241988 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04125983 | |
Jméno: | SPEPS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.5.2015 |
Zapsána dne: | 29.5.2015 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1553/2023-5 ze dne 20. 11. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 20. 12. 2023. | 13.2.2024 |
Základní kapitál | 2 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 819/43, Praha 11000, Česká republika | 29.5.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.5.2015 |
jednatel | Michael Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2021 |
Adresa | Dandova 2619/13, 19300 Praha |
jednatel | Michael Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2015 do 4.4.2021 |
Adresa | Mladých Běchovic 2, 19011 Praha |
jednatel | Adam Pilát |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2015 do 17.10.2020 |
Adresa | 110, 26751 Svatá |
IČO (identifikační číslo): | 04125983 |
---|---|
Jméno: | SPEPS s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 5. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Václavské náměstí 819/43, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Michael Sikora |
---|
IČO: | 04125983 |
---|---|
Firma: | SPEPS s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 5. 2015 |
Sídlo: | Václavské náměstí 819/43, Praha 11000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |