SPEKTRA, v.o.s. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPEKTRA, v.o.s. - v likvidaci (13694057) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese , Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1990 SPEKTRA, v.o.s. - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SPEKTRA, v.o.s. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPEKTRA, v.o.s. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 12. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXXXI 176 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 13694057 | |
Jméno: | SPEKTRA, v.o.s. - v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 27.12.1990 |
Zapsána dne: | 27.12.1990 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení veřejné obchodní společnosti uzavřenou dne 20.12.1990. | 27.12.1990 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis společník pověřený správou společnosti. | 27.12.1990 - 7.3.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staré nám. 26, Brno , Česká republika | 4.12.1991 |
---|---|---|
Adresa: | Hudcova 76, Brno , Česká republika | 27.12.1990 - 4.12.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pěstitelství a chovatelství | 4.12.1991 |
výzkum a vývoj diagnostických metod a zařízení chromatografický rozbor látek vývojk elektronických zařízení hardware a software pro PC elektroinstalační práce stavební práce HSV a PSV přepravní činnost pro potřeby vlastní organizace výrobní a obchodní činnost ve smyslu čl. III této smlouvy pořádání odborných seminářů překladatelská a tlumočnická činnost | 27.12.1990 |
poradenská, konzultační a propagační činnost v uvedeném rozsahu | 27.12.1990 |
likvidátor | ing. Petr Jurnečka |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.1994 |
Adresa | Čejkovická 9, 62800 Brno |
likvidátor | ing. Petr Jurnečka |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1994 do 8.3.1994 |
Adresa | Bělohorská 83, Brno |
společník pověřený správou sp. | Petr Jurnečka |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.1990 do 7.3.1994 |
Adresa | Bělohorská 83, Brno |
IČO: | 13694057 |
---|---|
Firma: | SPEKTRA, v.o.s. - v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 12. 1990 |
Sídlo: | , Brno |
---|
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |