SPECTRA,spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPECTRA,spol. s r.o. v likvidaci (49621530) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Odlehlá 321/67, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 1993 a je stále aktivní. SPECTRA,spol. s r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SPECTRA,spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPECTRA,spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24470 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49621530 | |
Jméno: | SPECTRA,spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.11.1993 |
Zapsána dne: | 19.11.1993 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 791/2022-6 ze dne 19.7.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 23.8.2022. | 13.6.2023 | |
Datum uzavření společenské smlouvy:8.11.1993 | 19.11.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Odlehlá 321/67, Praha 19000, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Odlehlá 321, Praha 9 , Česká republika | 7.3.1994 - 11.10.2016 |
Adresa: | Libocká 53, Praha 6 , Česká republika | 19.11.1993 - 7.3.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uved.v příl.2 a 3 zák.č.455/91 Sb. | 19.11.1993 |
Marketing,propagace,reklama. | 19.11.1993 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. | 19.11.1993 |
jednatel | Boško Saranovic` |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1994 |
Adresa | Odlehlá 321, Praha 9 |
jednatel | Goran Nikolić |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 |
Adresa | Újezd 426/26, 11800 Praha |
jednatel | Goran Nikolic` |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1994 do 11.10.2016 |
Adresa | Odlehlá 321, Praha 9 |
jednatel | Stevan Jovanovic` |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.1994 do 15.1.1996 |
Adresa | Odlehlá 321, Praha 9 |
Jednatel | Zlatan Pepovski |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.1993 do 7.3.1994 |
Adresa | Vodní 567/7, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 49621530 |
---|---|
Jméno: | SPECTRA,spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Odlehlá 321/67, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 26. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 26. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 26. 3. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Goran Nikolić |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Boško Šaranovic |
IČO: | 49621530 |
---|---|
Firma: | SPECTRA,spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 11. 1993 |
Sídlo: | Odlehlá 321/67, Praha 19000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |