SOZAP OPAVA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOZAP OPAVA s.r.o. (26875837) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Přemyslovců 10/20, 74707 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 2005 a je stále aktivní. SOZAP OPAVA s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SOZAP OPAVA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOZAP OPAVA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 12. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 41054 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26875837 | |
Jméno: | SOZAP OPAVA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.12.2005 |
Zapsána dne: | 17.12.2005 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.12.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přemyslovců 10/20, Opava 74707, Česká republika | 9.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Přemyslovců 10/20, Opava 74707, Česká republika | 17.12.2005 - 9.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zámečnictví, nástrojářství | 9.7.2014 |
Obráběčství | 9.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.7.2014 |
specializovaný maloobchod | 17.12.2005 - 9.7.2014 |
velkoobchod | 17.12.2005 - 9.7.2014 |
kovoobráběčství | 17.12.2005 - 9.7.2014 |
zámečnictví | 17.12.2005 - 9.7.2014 |
Jednatel | Bc. Jan Hrbáč |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2018 |
Adresa | Dolní schody 1912/8, 74601 Opava |
Jednatel | Luděk Hrbáč |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2018 |
Adresa | Slezská 378, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel | Jan Hrbáč |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 3.10.2018 |
Adresa | Tovární okruh 293, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel | Marie Hrbáčová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 do 3.10.2018 |
Adresa | Tovární okruh 293, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel | Jan Hrbáč |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2005 do 9.7.2014 |
Adresa | Tovární okruh 293, 74741 Hradec nad Moravicí |
jednatel | Marie Hrbáčová |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2005 do 9.7.2014 |
Adresa | Tovární okruh 293, 74741 Hradec nad Moravicí |
IČO (identifikační číslo): | 26875837 |
---|---|
Jméno: | SOZAP OPAVA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 12. 2005 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Přemyslovců 10/20, Opava 74707 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Hrbáč |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marie Hrbáčová |
IČO: | 26875837 |
---|---|
Firma: | SOZAP OPAVA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Opava (nečleněná část města) |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 12. 2005 |
Sídlo: | Přemyslovců 10/20, Opava 74707 |
---|
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |