SOVEA spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOVEA spol. s r.o. (45149500) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 78, 28907 Odřepsy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 5. 1992 SOVEA spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SOVEA spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOVEA spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45149500 | |
Jméno: | SOVEA spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.5.1992 |
Zapsána dne: | 22.5.1992 | |
Ke dni 14.01.1993 bylo na základním jmění splaceno 101.664.- Kč | 4.1.1994 - 11.11.2014 | |
Ke dni zápisu do obchodního rejtříku bylo splaceno 50%. Datum uzavření společenské smlouvy: 13.4.1992 | 22.5.1992 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.5.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 78, Odřepsy 28907, Česká republika | 11.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Sovenice , okr. Nymburk , Česká republika | 22.5.1992 - 11.11.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Řeznictví a uzenářství | 5.8.2009 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.8.2009 |
hostinská činnost | 22.5.1992 |
prodej a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.5.1992 - 5.8.2009 |
ubytování v soukromí | 22.5.1992 - 5.8.2009 |
výroba potravin včetně řeznictví a uzenářství | 22.5.1992 - 5.8.2009 |
jednatel | Květoslav Čechovič |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2014 |
Adresa | Čs. armády 601/23, 16000 Praha |
jednatel | Miloš Šimůnek |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2014 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
jednatel | Luboš Koumar |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2014 |
Adresa | 20, 53901 Vítanov |
jednatel | Květoslav Čechovič |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1992 do 11.11.2014 |
Adresa | Ciolkovského 849, Praha 6 |
jednatel | Miloš Šimůnek |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1992 do 11.11.2014 |
Adresa | Štúrova 4/544, Praha 4 |
jednatel | Luboš Koumar |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.1992 do 11.11.2014 |
Adresa | Krouzová 3048, Praha 4 |
IČO: | 45149500 |
---|---|
Firma: | SOVEA spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Odřepsy |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 4. 1992 |
Sídlo: | 78, Odřepsy 28907 |
---|
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího |
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |