Šova, společnost s ručením omezeným v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Šova, společnost s ručením omezeným v likvidaci (45315582) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čechova 307/27, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 2. 1992 Šova, společnost s ručením omezeným v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Šova, společnost s ručením omezeným v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Šova, společnost s ručením omezeným v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 2. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7435 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45315582 | |
Jméno: | Šova, společnost s ručením omezeným v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.2.1992 |
Zapsána dne: | 20.2.1992 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2009, č.j. 74 Cm 169/2008-9 se společnost zrušuje s likvidací. Usnesení nabylo právní moci dne 26. března 2009. | 27.4.2009 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 4.2.1992 | 20.2.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.2.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čechova 307/27, Praha 17000, Česká republika | 16.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Čechova 27/307, Praha 7 17000, Česká republika | 20.2.1992 - 16.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění inženýrských staveb včetně technické vybavenosti sídlištních celků | 20.2.1992 |
provádění průmyslových staveb | 20.2.1992 |
provádění bytových a občanských staveb | 20.2.1992 |
inženýrská činnost při stavební investiční výstavbě | 20.2.1992 |
Jednatel | Ing. Jaroslav Štohanzl |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.1992 do 27.2.2007 |
Adresa | Na Hřebenkách 63, 15000 Praha 5 |
Jednatel | Josef Vrchota |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.1992 do 20.7.1998 |
Adresa | Dolejšího 101, 14000 Praha 4 |
IČO: | 45315582 |
---|---|
Firma: | Šova, společnost s ručením omezeným v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 2. 1992 |
Sídlo: | Čechova 307/27, Praha 17000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Výstavba bytových budov |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |