SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s. (08752192) je Spolek. Sídlí na adrese Za Tavírnou 121, 38101 Český Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2019 SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 6. 12. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8472 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08752192 | |
Jméno: | SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 6.12.2019 |
Zapsána dne: | 6.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Za Tavírnou 121, Český Krumlov 38101, Česká republika | 6.12.2019 |
---|
Člen předsednictva | Jiří Landa |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2020 |
Adresa | Dobrovodská 2280/129c, 37006 České Budějovice |
Člen předsednictva | Mgr. Marek Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2023 |
Adresa | Jarníkova 1888/9, 14800 Praha |
Člen předsednictva | Arben Tafallari |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | Za Tavírnou 121, 38101 Český Krumlov |
Člen předsednictva | Mgr. Marek Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 do 18.2.2023 |
Adresa | U svobodárny 1064/4, 19000 Praha |
Člen předsednictva | Mgr. Eva Vopátková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 do 22.8.2020 |
Adresa | 29, 38101 Český Krumlov |
IČO: | 08752192 |
---|---|
Firma: | SOUTH BOHEMIA CARS CLUB, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Český Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 12. 2019 |
Sídlo: | Za Tavírnou 121, Český Krumlov 38101 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |