Sousedský spolek Merboltice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 22, 40502 Merboltice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Sousedský spolek Merboltice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sousedský spolek Merboltice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sousedský spolek Merboltice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7745 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22882375 | |
Jméno: | Sousedský spolek Merboltice | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 22, Merboltice 40502, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Místopředsedkyně | Anežka Čáslavská |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2019 |
Adresa | 140, 40502 Merboltice |
Místopředseda | Ondřej Šanc |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2019 |
Adresa | 141, 40502 Merboltice |
Předseda | Ing. Tereza Malčánková |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2020 |
Adresa | 22, 40502 Merboltice |
Předseda | Ing. Tereza Malčánková |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2019 do 6.3.2020 |
Adresa | Haštalská 792/7, 11000 Praha |
Předseda | Bc. Lucie Šancová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 do 21.9.2019 |
Adresa | 22, 40502 Merboltice |
Místopředseda | Petr Petričko |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 do 21.9.2019 |
Adresa | 112, 40502 Merboltice |
Místopředseda | Ondřej Šanc |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2015 do 21.9.2019 |
Adresa | 141, 40502 Merboltice |
IČO: | 22882375 |
---|---|
Firma: | Sousedský spolek Merboltice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Merboltice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 7. 2011 |
Sídlo: | 22, Merboltice 40502 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |