Sousedé Práčov z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sousedé Práčov z.s. (08157235) je Spolek. Sídlí na adrese 26, 53821 Svídnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2019 Sousedé Práčov z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Sousedé Práčov z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sousedé Práčov z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 31. 5. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13064 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08157235 | |
Jméno: | Sousedé Práčov z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 31.5.2019 |
Zapsána dne: | 31.5.2019 | |
Honza Woff navrhl, s ohledem na odchod Marka Janíka ze spolku, zvolení nového výboru. Ale členové nemají proti činnosti výboru výhrady a nechtějí ho volit celý znovu. Členové chtějí výbor pouze doplnit. Zvolen byl a volbu přijal Lukáš Nykl, jakožto nový p okladník. Členové spolku potvrdili odchod Marka Janíka ze spolku. A přijali Lukáše Nykla za nového člena výboru. | 31.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 26, Svídnice 53821, Česká republika | 31.5.2019 |
---|
člen výboru | Lukáš Nykl |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2023 |
Adresa | 31, 53821 Svídnice |
předseda | Jan Woff |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 |
Adresa | 26, 53821 Svídnice |
Místopředseda | Libor Sokol |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 |
Adresa | 16, 53821 Svídnice |
člen výboru | Lukáš Nykl |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 do 28.4.2023 |
Adresa | 31, 53824 Svídnice |
člen výboru | Marek Janík Ph.D |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 do 31.12.2019 |
Adresa | 25, 53821 Svídnice |
IČO: | 08157235 |
---|---|
Firma: | Sousedé Práčov z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Svídnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 5. 2019 |
Sídlo: | 26, Svídnice 53821 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |