Sona rent s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sona rent s.r.o. (48171638) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kurta Konráda 2445/5, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 1993 a je stále aktivní. Sona rent s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Sona rent s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sona rent s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 2. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 105125 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48171638 | |
Jméno: | Sona rent s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.2.1993 |
Zapsána dne: | 4.2.1993 | |
Právní poměry - zápis ze dne 5.2.1995. | 7.3.1995 - 21.9.2023 | |
Právní poměry - dodatek ze dne 1.2.1994. | 22.8.1994 - 21.9.2023 | |
Způsob jednání za společnost : Za společnost je oprávněn jednat navenek a podepisovat za ni vždy jednatel svým jménem. | 4.2.1993 - 22.8.1994 | |
Ke dni zápisu v obchodním rejstříku bylo splaceno společníky 80.000,- Kč základního jmění. Zbytek vkladu bude splacen společ- níky do 2 let od vzniku společnosti. | 4.2.1993 - 7.3.1995 | |
Údaje o zřízení : Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 15.12.1993 podle zák. č. 513/91 Sb. | 4.2.1993 - 21.9.2023 |
Základní kapitál | 113 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.2.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kurta Konráda 2445/5, Praha 19000, Česká republika | 26.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | V Olšinách 1342, Praha 10 10000, Česká republika | 22.1.2005 - 26.1.2017 |
Adresa: | Poděbradova 211, Náchod 54701, Česká republika | 17.4.2002 - 22.1.2005 |
Adresa: | Poděbradova 211, Náchod , Česká republika | 24.7.1997 - 17.4.2002 |
Adresa: | nám. T. G. M. 1293, Náchod 54701, Česká republika | 22.8.1994 - 24.7.1997 |
Adresa: | Strnadova 55, Náchod 54701, Česká republika | 4.2.1993 - 22.8.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory činnosti: - ubytovací služby - pronájem a půjčování věcí movitých - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - zprostředkování obchodu a služeb - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 21.9.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.10.2020 - 21.9.2023 |
Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů | 1.10.2020 - 21.9.2023 |
provozování cestovní kanceláře | 10.5.2003 - 1.10.2020 |
provozování cestovní agentury | 9.6.2001 - 10.5.2003 |
organizování a pořádání výstav a expozic | 21.12.1999 - 1.10.2020 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.2.1993 - 21.12.1999 |
provozování cestovní kanceláře | 4.2.1993 - 9.6.2001 |
Jednatel | Pavel Brož |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2020 |
Adresa | Leopoldova 2042/26, 14900 Praha |
jednatel | Mgr. Adam Zaydlar |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2020 do 1.10.2020 |
Adresa | Radovská 784, 19800 Praha |
Jednatel | Ing. Radana Šubertová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2019 do 6.1.2020 |
Adresa | V olšinách 1342/27, 10000 Praha |
Jednatel | Ing. Radana Šubertová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2005 do 11.7.2019 |
Adresa | V Olšinách 1342, 10000 Praha 10 |
Jednatel | Ing. Radana Šubertová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2003 do 22.1.2005 |
Adresa | Janáčkova 802/B, Náchod |
Jednatel | Vlasta Borovičková |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2002 do 10.5.2003 |
Adresa | Příkopy 1182, 54701 Náchod |
Jednatel | Cyril Šourek |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2001 do 17.4.2002 |
Adresa | Lipí 7, 54701 Náchod |
jednatel | Ing. Radana Šubertová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.1993 do 9.6.2001 |
Adresa | Běloves 85, 54701 Náchod |
jednatel | Ing. Vlastimil Šubert |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.1993 do 7.3.1995 |
Adresa | Běloves 85, 54701 Náchod |
IČO (identifikační číslo): | 48171638 |
---|---|
Jméno: | Sona rent s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 2. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kurta Konráda 2445/5, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 7. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 27. 2. 2023 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 7. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 13. 6. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 10. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Brož |
---|
IČO: | 48171638 |
---|---|
Firma: | Sona rent s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 2. 1993 |
Sídlo: | Kurta Konráda 2445/5, Praha 19000 |
---|
Ubytování |
Činnosti cestovních kanceláří |
Provozování kulturních zařízení |
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení |