Solo Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Solo Group s.r.o. (28233921) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Krymská 1056/5, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 1. 2008 Solo Group s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Solo Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Solo Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 134198 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28233921 | |
Jméno: | Solo Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.1.2008 |
Zapsána dne: | 18.1.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.8.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krymská 1056/5, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 27.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Foersterova 1250/14, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 19.8.2015 - 27.12.2019 |
Adresa: | Vítězná 1045/3, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 29.4.2009 - 19.8.2015 |
Adresa: | Klausova 2541/15, Praha 15500, Česká republika | 18.1.2008 - 29.4.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.6.2009 |
jednatel | Yury Fedotov |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2015 |
Adresa | Solnečnogorskij 5 , Klušino |
jednatel | Tatyana Fedotova |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2015 |
Adresa | Klušino 5 , Solnečnogorskij okrest |
jednatel | Ilya Fedotov |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2015 |
Adresa | Klušino 5 , Solnečnogorskij okrest |
jednatel | Tatyana Fedotova |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2009 do 19.8.2015 |
Adresa | , Solnečnogorskij |
jednatel | Ilya Fedotov |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2009 do 19.8.2015 |
Adresa | Engel´sa , Chimki |
jednatel | Yury Fedotov |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2008 do 19.8.2015 |
Adresa | Jubilejnij prospekt , Chimki |
IČO: | 28233921 |
---|---|
Firma: | Solo Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 18. 1. 2008 |
Sídlo: | Krymská 1056/5, Karlovy Vary 36001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |