SOLMYR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOLMYR s.r.o. (08741956) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vršovická 663/73, 10000 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 2019 a je stále aktivní. SOLMYR s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SOLMYR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOLMYR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 12. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 324383 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08741956 | |
Jméno: | SOLMYR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.2019 |
Zapsána dne: | 3.12.2019 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vršovická 663/73, Praha 10000, Česká republika | 3.12.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 18.7.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.12.2019 - 18.7.2024 |
Hostinská činnost | 3.12.2019 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 3.12.2019 |
Jednatel | Asandzhan Ashimov |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2019 |
Adresa | Olštýnská 607/1, 18100 Praha |
jednatel | Spartak Tulegenov |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2024 |
Adresa | Vinohradská 2030/44, 12000 Praha |
jednatel | Daniyar Kunakov |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2024 |
Adresa | Vinohradská 2030/44, 12000 Praha |
Jednatel | Evilina Davidyuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2022 do 18.7.2024 |
Adresa | Černická 834/15, 10000 Praha |
Jednatel | Darya Kovalenko |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2019 do 18.7.2024 |
Adresa | Nuselská 1564/126, 14000 Praha |
Jednatel | Evilina Daviďuková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 do 22.9.2022 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
Jednatel | Evilina Alexandrovna Daviďuková |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2022 do 23.6.2022 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
Jednatel | Evilina Aleksandrovna Davidyuk |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2021 do 23.5.2022 |
Adresa | Černická 834/15, 10000 Praha |
Jednatel | Evilina Davidyuk |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2021 do 16.2.2021 |
Adresa | Černická 834/15, 10000 Praha |
Jednatel | Evilina Davidyuk |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2019 do 21.1.2021 |
Adresa | Slavojova 108/8, 12800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 08741956 |
---|---|
Jméno: | SOLMYR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 12. 2019 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Vršovická 663/73, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Asandzhan Ashimov |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Spartak Tulegenov |
Člen statutárního orgánu: | Daniyar Kunakov |
IČO: | 08741956 |
---|---|
Firma: | SOLMYR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 2019 |
Sídlo: | Vršovická 663/73, Praha 10000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |