SOLID SERVIS spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOLID SERVIS spol. s r.o. (65409027) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Osvoboditelů 1364/3, 15300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 1996 a je stále aktivní. SOLID SERVIS spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SOLID SERVIS spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOLID SERVIS spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44231 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65409027 | |
Jméno: | SOLID SERVIS spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.3.1996 |
Zapsána dne: | 27.3.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Osvoboditelů 1364/3, Praha 15300, Česká republika | 29.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 15300, Česká republika | 27.3.1996 - 29.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
účetní poradenství | 27.3.1996 |
účetnictví | 27.3.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s vyjímkou prodeje uvedeného v příl. 1,2,3 živnostenského zákona ) | 27.3.1996 |
sklenářské práce | 27.3.1996 |
jednatel | Václav Hrubeš |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2016 |
Adresa | Korunní 790/22, 12000 Praha |
jednatel | ing. Jitka Konfrštová |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2016 |
Adresa | 28, 39143 Šebířov |
jednatel | ing. Jitka Chmátalová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1996 do 29.10.2016 |
Adresa | nám. Osvoboditelů 1364, 15300 Praha 5 |
jednatel | Václav Hrubeš |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1996 do 29.10.2016 |
Adresa | Korunní 22, 12000 Praha 2 |
IČO (identifikační číslo): | 65409027 |
---|---|
Jméno: | SOLID SERVIS spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 3. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | nám. Osvoboditelů 1364/3, Praha 5 15300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 1. 11. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jitka Chmátalová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václav Hrubeš |
IČO: | 65409027 |
---|---|
Firma: | SOLID SERVIS spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 16 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 3. 1996 |
Sídlo: | náměstí Osvoboditelů 1364/3, Praha 15300 |
---|
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |