Solers legal s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Solers legal s.r.o. (17194610) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vinohradská 2133/138, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2022 Solers legal s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Solers legal s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Solers legal s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 6. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 368060 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17194610 | |
Jméno: | Solers legal s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.6.2022 |
Zapsána dne: | 1.6.2022 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.6.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vinohradská 2133/138, Praha 13000, Česká republika | 20.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Jičínská 1346/6, Praha 13000, Česká republika | 1.6.2022 - 20.3.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výkon advokacie ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii | 1.6.2022 |
jednatel | Mgr. Vladislav Kutěj |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2023 |
Adresa | 120, 25210 Čisovice |
jednatel | Mgr. Petr Merta |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Slezská 856/74, 13000 Praha |
jednatel | JUDr. Andrea Grivalská |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Na Vyhlídce 548, 25067 Klecany |
jednatel | JUDr. Michal Kocián |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Valečovská 847/12, 19000 Praha |
jednatel | Mgr. Vladislav Kutěj |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2022 do 14.9.2023 |
Adresa | Verdunská 983/29, 16000 Praha |
IČO: | 17194610 |
---|---|
Firma: | Solers legal s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 2022 |
Sídlo: | Vinohradská 2133/138, Praha 13000 |
---|
Právní činnosti |