SOLCA s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOLCA s.r.o. "^v likvidaci"^ (26852233) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 28. října 2556/124, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 2005 SOLCA s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SOLCA s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOLCA s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 40533 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26852233 | |
Jméno: | SOLCA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.2005 |
Zapsána dne: | 19.1.2005 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.2.2017, č.j. 29Cm 57/2016-24, které nabylo právní moci dne 29.3.2017, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 11.4.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října 2556/124, Ostrava 70200, Česká republika | 21.8.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.8.2014 - 10.7.2018 |
úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
výroba potravinářských výrobků | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
výroba nápojů | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
výroba chemických látek a chemických přípravků | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
zprostředkování obchodu a služeb | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
velkoobchod | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
balicí činnost | 19.1.2005 - 21.8.2014 |
jednatel | Mário Šturdík |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 2.2.2016 |
Adresa | Šaštínska 23 , Bratislava |
jednatel | Mário Šturdík |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 2.2.2016 |
Adresa | Šaštínska 23 , Bratislava |
Jednatel | Ing. Ivan Supuka |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 7.8.2015 |
Adresa | Zvolenská 16 , Martin |
Jednatel | Ing. Ivan Supuka |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2014 do 21.5.2015 |
Adresa | M.A.Beňovského 355/31, 92203 Vrbové |
jednatel | Ing. Ivan Supuka |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2007 do 21.8.2014 |
Adresa | M.A.Beňovského 355/31, 92203 Vrbové |
jednatel | Ing. Ivan Raszka |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2005 do 6.6.2008 |
Adresa | Krajní 438, Václavovice |
IČO (identifikační číslo): | 26852233 |
---|---|
Jméno: | SOLCA s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 1. 2005 |
IČO: | 26852233 |
---|---|
Firma: | SOLCA s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 1. 2005 |
Sídlo: | 28. října 2556/124, Ostrava 70200 |
---|
Maloobchod s nápoji |