Solaris Industria Solarexpert s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Solaris Industria Solarexpert s.r.o. (07202300) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bulharská 996/20, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 2018 a je stále aktivní. Solaris Industria Solarexpert s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Solaris Industria Solarexpert s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Solaris Industria Solarexpert s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 6. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 296532 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07202300 | |
Jméno: | Dumont Loyer Group s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.6.2018 |
Zapsána dne: | 11.6.2018 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.6.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bulharská 996/20, Praha 10100, Česká republika | 11.6.2018 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.6.2018 |
jednatel | Vladyslav Bodnar |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2023 |
Adresa | Ozerna 22/7 , 04209 Kyjev |
jednatel | Mgr. Stanislav Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2022 do 27.3.2023 |
Adresa | nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 37001 České Budějovice |
Jednatel | Mgr. Antonín Podvalský |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2018 do 25.4.2022 |
Adresa | Sokolovská 428/130, 18600 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 07202300 |
---|---|
Jméno: | Solaris Industria Solarexpert s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 6. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Antonín Podvalský |
---|
IČO: | 07202300 |
---|---|
Firma: | Solaris Industria Solarexpert s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 11. 6. 2018 |
Sídlo: | Bulharská 996/20, Praha 10100 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |