SOLARIAN INVEST s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOLARIAN INVEST s.r.o. (28601424) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štramberská 1049/20, 70300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 2009 a je stále aktivní. SOLARIAN INVEST s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SOLARIAN INVEST s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOLARIAN INVEST s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 23. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33921 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28601424 | |
Jméno: | SOLARIAN INVEST s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.9.2009 |
Zapsána dne: | 23.9.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.5.2015 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.5.2015 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.9.2009 - 12.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štramberská 1049/20, Ostrava 70300, Česká republika | 22.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Štramberská 1049/20, Ostrava 70300, Česká republika | 23.9.2009 - 22.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 10.1.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.4.2015 - 10.1.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.9.2009 - 22.4.2015 |
jednatel | Martin Haus |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2015 |
Adresa | Svornosti 2296/41, 70030 Ostrava |
jednatel | Daniel Haus |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2015 do 15.12.2016 |
Adresa | Lesní 229, 73932 Řepiště |
jednatel | Martin Haus |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2009 do 22.4.2015 |
Adresa | Svornosti 2296/41, 70030 Ostrava |
jednatel | Daniel Haus |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2009 do 22.4.2015 |
Adresa | Lesní 229, 73932 Řepiště |
IČO (identifikační číslo): | 28601424 |
---|---|
Jméno: | SOLARIAN INVEST s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 9. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Haus |
---|
IČO: | 28601424 |
---|---|
Firma: | SOLARIAN INVEST s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Vítkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 9. 2009 |
Sídlo: | Štramberská 1049/20, Ostrava 70300 |
---|
Výroba elektřiny |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Poradenství v oblasti řízení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |