SolarBase s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SolarBase s.r.o. (45805610) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kolbenova 1029, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 1992 a je stále aktivní. SolarBase s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SolarBase s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SolarBase s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11914 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45805610 | |
Jméno: | XEMA,spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.8.1992 |
Zapsána dne: | 11.8.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.12.2016 | |
Založení společnosti:spol.smlouvou dne 29.7.1992 Den vzniku společnosti:11.8.1992 | 11.8.1992 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.10.2022 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.8.1992 - 24.10.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kolbenova 1029, Praha 19000, Česká republika | 24.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Lublaňská 667/42, Praha 12000, Česká republika | 22.12.2016 - 24.10.2022 |
Adresa: | Lublaňská 689/40, Praha 12000, Česká republika | 11.11.2002 - 22.12.2016 |
Adresa: | Lidečská 128/20, Praha 5 15521, Česká republika | 11.8.1992 - 11.11.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činností: - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - Pronájem a půjčování věcí movitých - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Ubytovací služby - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Projektování pozemkových úprav - Projektování elektrických zařízení - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - Poskytování technických služeb | 21.3.2023 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 21.3.2023 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 21.3.2023 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 21.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činností: - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Testování, měření, analýzy a kontroly | 24.10.2022 - 21.3.2023 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 11.11.2002 - 24.10.2022 |
projektová činnost ve výstavbě | 11.11.2002 - 24.10.2022 |
realitní činnost | 11.11.2002 - 24.10.2022 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 11.8.1992 - 24.10.2022 |
Jednatel | Lukáš Jauris |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2022 |
Adresa | 210, 25207 Štěchovice |
Jednatel | Mgr. Adam Caletka MBA |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2022 do 25.1.2024 |
Adresa | 117, 29479 Kropáčova Vrutice |
jednatel | Ladislav Gallo |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2016 do 24.10.2022 |
Adresa | Kolbenova 650/22, 19000 Praha |
Jednatel | JUDr. Miloš Vostrovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2015 do 22.12.2016 |
Adresa | Argentinská 1283/8, 17000 Praha |
Jednatel | JUDr. Miloš Vostrovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2005 do 10.8.2015 |
Adresa | Argentinská 1283/8, 17000 Praha |
jednatel | Richard Panský |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2002 do 15.3.2005 |
Adresa | Španielova 1278/32, 16300 Praha |
jednatel | MUDr. Miroslav Šafařík |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1993 do 11.11.2002 |
Adresa | Vyšehradská 1902/39, 12800 Praha |
Jednatel | František Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.1992 do 29.6.1993 |
Adresa | Dělnická 643/40, 17000 Praha |
Jednatel | Karel Odvárka |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.1992 do 26.3.1993 |
Adresa | Roudnická 453/22, 18200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 45805610 |
---|---|
Jméno: | SolarBase s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 8. 1992 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Kolbenova 1029, Praha 19000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 3. 2023 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 3. 2023 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 29. 3. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 29. 3. 2007 |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Jauris |
---|
IČO: | 45805610 |
---|---|
Firma: | SolarBase s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 8. 1992 |
Sídlo: | Kolbenova 1029, Praha 9 19000 |
---|
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Výroba textilií |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Opravy elektrických zařízení |
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Demolice a příprava staveniště |
Příprava staveniště |
Elektrické instalace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |