SOL-EX, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOL-EX, spol. s r.o. v likvidaci (60752386) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1. máje 97/25, 46007 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 5. 1995 SOL-EX, spol. s r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SOL-EX, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOL-EX, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 5. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19185 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60752386 | |
Jméno: | SOL-EX, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.5.1995 |
Zapsána dne: | 11.5.1995 | |
Magistrátem města Liberce, živnostenským odborem bylo oznámeno, že dne 14. 9. 2024, zaniklo společnosti poslední živnostenské oprávnění. | 17.9.2024 - 17.9.2024 | |
Společnost byla rozhodnutím jediného společníka učiněným ve formě notářského zápisu č. NZ 97/2024 ze dne 19.03.2024 zrušena a vstoupila dnem 01.04.2024 do likvidace. Společnost vyzývá všechny své věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu v obchodním rejstříku. | 1.4.2024 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 10.6.2014 - 12.3.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.6.2014 | |
Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost SOL-EX, spol. s r.o., ve smyslu § 153c obchodního zákoníku jako jediný společník zanikající společnosti PÍSEK A ŠTĚRK MORAVA, spol. s r.o., se sídlem Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou č.p. 53, okres Šumperk, PSČ 788 11, identifikační číslo 410 33 663, jmění uvedené společnosti. | 8.10.2008 | |
Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost SOL-EX, spol. s r.o., ve smyslu § 153c obchodního zákoníku jako jediný společník zanikající společnosti Hrušovanské písky, s.r.o. se sídlem Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ 460 01, identifikační číslo 634 93 462, jmění uvedené společnosti. | 8.10.2008 | |
Rejstříková vložka se otevírá u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod novou spisovou značkou C 19185. | 1.9.1998 |
Základní kapitál | 405 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.10.1999 | |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.5.1995 - 11.10.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1. máje 97/25, Liberec 46007, Česká republika | 10.6.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 1. máje 97/25, Liberec 46007, Česká republika | 3.5.2006 - 10.6.2014 |
Adresa: | , Valšov - Starý lom , Česká republika | 30.6.1998 - 3.5.2006 |
Adresa: | Sochorova 592, Vyškov 68201, Česká republika | 11.2.1998 - 30.6.1998 |
Adresa: | 34, Vyškov 68201, Česká republika | 11.5.1995 - 11.2.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 10.6.2014 - 17.9.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.6.2014 - 17.9.2024 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 18.8.2011 - 10.6.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2011 - 10.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.2.1998 - 18.8.2011 |
zprostředkovatelská činnost | 11.2.1998 - 18.8.2011 |
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní i mezinárodní | 11.2.1998 - 18.8.2011 |
hornická činnost a činnost prováděna hornickým způsobem | 11.2.1998 |
realitní činnost | 11.2.1998 - 18.8.2011 |
hostinská činnost | 11.5.1995 - 11.6.2003 |
jednatel | JUDr. Václav Janský |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2014 |
Adresa | 53, 78811 Loučná nad Desnou |
jednatel | Ing. Jarmila Fuksová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2014 do 12.3.2018 |
Adresa | 53, 78811 Loučná nad Desnou |
jednatel | Ing. Jarmila Fuksová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2002 do 10.6.2014 |
Adresa | Výstavní 377/16, 60300 Brno |
jednatel | JUDr. Václav Janský |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2014 do 10.6.2014 |
Adresa | 53, 78811 Loučná nad Desnou |
jednatel | JUDr. Václav Janský |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2011 do 8.6.2014 |
Adresa | 53, 78811 Loučná nad Desnou |
jednatel | Mgr. Václav Janský |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2006 do 18.8.2011 |
Adresa | 53, 78811 Loučná nad Desnou |
jednatel | Mgr. Václav Janský |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2003 do 3.5.2006 |
Adresa | Jilemnického , Olomouc-Nedvězí |
jednatel | Bc. Václav Jánský |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2000 do 11.6.2003 |
Adresa | Jilemnického , Olomouc-Nedvězí |
jednatel | Ing. Jarmila Fuksová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1999 do 19.3.2002 |
Adresa | Stiborova 599/31, 77900 Olomouc |
jednatel | Jan Penc |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1998 do 2.3.2000 |
Adresa | Augustinova 2076/11, 14800 Praha |
jednatel | Miroslav Hlucháň |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.1998 do 8.6.1999 |
Adresa | 225, 68304 Ruprechtov |
jednatel | ing. Juraj Miklós |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1995 do 26.2.1998 |
Adresa | sídliště Osvobození 641/25, 68201 Vyškov |
jednatel | Vlastimil Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1995 do 11.2.1998 |
Adresa | Na Hraničkách 569/60, 68201 Vyškov |
jednatel | Antonín Štourač |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.1995 do 11.2.1998 |
Adresa | Nosálovská 357/55, 68201 Vyškov |
IČO: | 60752386 |
---|---|
Firma: | SOL-EX, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 5. 1995 |
Sídlo: | 1. máje 97/25, Liberec 46007 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |