SOKOLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SOKOLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci (46882855) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 1992 SOKOLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SOKOLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SOKOLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 6. 11. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2602 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46882855 | |
Jméno: | SOKOLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.11.1992 |
Zapsána dne: | 6.11.1992 | |
Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 1. března 2023, č.j. 38 Cm 167/2022-10, které nabylo právní moci dne 21. března 2023 došlo k obnovení likvidace obchodní společnosti a zrušení výmazu obchodní společnosti. | 5.4.2023 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.1997 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.1992 - 23.4.1997 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.11.1992 - 30.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Železniční 75, Svatava 35703, Česká republika | 30.12.1992 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 155, Březová 35761, Česká republika | 6.11.1992 - 30.12.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
projektová činnost ve výstavbě | 23.4.1997 - 12.6.2004 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 23.4.1997 - 12.6.2004 |
projektová činnost v investiční výstavbě | 6.11.1992 - 23.4.1997 |
provádění inženýrských staveb | 6.11.1992 - 23.4.1997 |
provádění průmyslových staveb | 6.11.1992 - 23.4.1997 |
provádění bytovách a občanských staveb | 6.11.1992 - 23.4.1997 |
stavitel | 6.11.1992 - 23.4.1997 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné | 6.11.1992 - 12.6.2004 |
hostinská činnost | 6.11.1992 - 12.6.2004 |
jednatel | Petr Volmut |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2016 |
Adresa | Dvouletky 21, 35601 Březová |
jednatel | Ing. Iva Lavičková |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2023 |
Adresa | 14, 35134 Nový Kostel |
jednatel | Ing. Iva Lavičková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1992 do 2.4.2023 |
Adresa | Makarenkova 1241, Sokolov |
jednatel | Petr Volmut |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.1997 do 12.11.2016 |
Adresa | Dvouletky 21, Březová |
jednatel | Ing. Bohumil Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1992 do 23.4.1997 |
Adresa | Buchenwaldská 891/4, Karlovy Vary |
jednatel | Ludmila Krassová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1992 do 23.4.1997 |
Adresa | Nádražní 178, Nová Role |
jednatel | Jan Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1992 do 23.4.1997 |
Adresa | Slovenská 634, Sokolov |
IČO: | 46882855 |
---|---|
Firma: | SOKOLOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Svatava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 11. 1992 |
Sídlo: | , |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |