SofTrade, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SofTrade, spol. s r.o. (49354001) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V aleji 158, 10900 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 1993 SofTrade, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SofTrade, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SofTrade, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19523 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49354001 | |
Jméno: | SofTrade, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.4.1993 |
Zapsána dne: | 19.4.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy 23. 2. 1993 dodatek č. 1. | 19.4.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V aleji 158, Praha 10900, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | V aleji 158, Praha 10900, Česká republika | 19.4.1993 - 18.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.4.1993 - 13.3.2024 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 19.4.1993 - 13.3.2024 |
automatizované zpracování dat | 19.4.1993 - 13.3.2024 |
poskytování software | 19.4.1993 - 13.3.2024 |
Jednatel | ing. Olga Petržilková |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 |
Adresa | Černokostelecká 974/47, 10000 Praha |
Jednatel | ing. Jindřich Michal |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | V aleji 158, 10900 Praha |
Jednatel | ing. Olga Petržilková |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2018 do 15.5.2020 |
Adresa | Přípotoční 1334/7, 10100 Praha |
Jednatel | ing. Olga Petržilková |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2017 do 4.5.2018 |
Adresa | Mračnická 1053/4, 10200 Praha |
Jednatel | ing. Olga Petržilková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 5.7.2017 |
Adresa | V Horní Stromce 2365/8, 13000 Praha |
Jednatel | ing. Jindřich Michal |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1993 do 18.10.2016 |
Adresa | V aleji 158, 10900 Praha |
Jednatel | ing. Olga Petržilková |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1993 do 18.10.2016 |
Adresa | V Horní Stromce 2365/8, 13000 Praha |
IČO: | 49354001 |
---|---|
Firma: | SofTrade, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 4. 1993 |
Sídlo: | V aleji 158, Praha 10900 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Poradenství v oblasti řízení |