Sodecia Automotive Liberec s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sodecia Automotive Liberec s.r.o. (27922901) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese České mládeže 1204/95, 46006 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 7. 2007 a je stále aktivní. Sodecia Automotive Liberec s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Sodecia Automotive Liberec s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sodecia Automotive Liberec s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 7. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 126738 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27922901 | |
Jméno: | DUBEVILL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.7.2007 |
Zapsána dne: | 11.7.2007 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 31.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 31.7.2014 - 5.11.2014 | |
Společnost M. Investment Limited CR s.r.o. byla sloučena se společností MATADOR Automotive Czech s.r.o., se sídlem Liberec, České mládeže 1204/95, PSČ 460 06, identifikační číslo 247 49 672, za současného převzetí jmění zanikající společnosti MATADOR Automotive Czech s.r.o. nástupnickou společností M. Investment Limited CR s.r.o. | 2.4.2012 |
Základní kapitál | 68 851 700 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.6.2009 | |
Základní kapitál | 60 698 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 20.3.2009 - 3.6.2009 | |
Základní kapitál | 49 400 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.10.2008 - 20.3.2009 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.7.2007 - 15.10.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | České mládeže 1204/95, Liberec 46006, Česká republika | 27.8.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Ptácká 156/115, Mladá Boleslav 29301, Česká republika | 20.8.2007 - 27.8.2013 |
Adresa: | Arnoldova 80, Mnichovo Hradiště 29501, Česká republika | 11.7.2007 - 20.8.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: -Výroba plastových a pryžových výrobků -Výroba strojů a zařízení -Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií -Ubytovací služby -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 28.3.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.4.2012 - 28.3.2024 |
realitní činnost | 20.8.2007 - 2.4.2012 |
jednatel | Ing. Miroslav Mesároš |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Žitavce 94 , Žitavce |
jednatel | Ing. Ivana Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Piritovská alej 45 , Nové Zámky |
jednatel | Ing. Michal Čierny |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2022 |
Adresa | Červená 280/4 , Partizánske |
jednatel | Ing. Andrej Krištofčík |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 do 6.9.2024 |
Adresa | Hlohová 2715/9 , Košice-Vyšné Opátske |
jednatel | Rafael Moreira Da Costa Carvalho |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2023 do 22.2.2024 |
Adresa | Strada del Mainero 94 , Turín |
jednatel | Michal Černý |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 do 22.2.2024 |
Adresa | nám. Míru 1, 47301 Nový Bor |
jednatel | Filipe José Mesquita Soares Moutinho |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2019 do 29.12.2022 |
Adresa | Rua Lopo Soares de Albergaria 25 , Porto, Bairro de Campinas |
jednatel | Ing. Vojtěch Žák |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2018 do 29.12.2022 |
Adresa | Dvorčanská 392/21 , Nitra - Dolné Krškany |
jednatel | Jorge Manuel Cunha Dos Santos |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 do 31.5.2022 |
Adresa | Františka Zemana 824, 25243 Průhonice |
jednatel | Ing. Peter Pataky |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2019 do 21.1.2020 |
Adresa | Zamarovská 139/30 , Zamarovce |
jednatel | Felipe José Mesquita Soares Moutinho |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2019 do 15.2.2019 |
Adresa | Rua Lopo Soares de Albergaria 25 , Porto, Bairro de Campinas |
jednatel | Jozef Madola |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2013 do 4.2.2019 |
Adresa | Tajovského 16 , Zlaté Moravce |
jednatel | Ing. Jozef Vozár |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2008 do 20.9.2018 |
Adresa | , Horovce, 115, 020 62 |
jednatel | Ing. Michal Zelník |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2012 do 10.8.2015 |
Adresa | Hviezdoslavova 569/60, Pezinok |
jednatel | Vojtěch Žák |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2013 do 5.12.2013 |
Adresa | Dunajská , Nitra |
jednatel | ing. Zlata Smolková |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2012 do 28.2.2013 |
Adresa | Skotská 799/1, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Rudolf Rusnák |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2007 do 29.2.2012 |
Adresa | Riečna , Púchov-Hrabovka |
jednatel | Mgr. Tomáš Pelikán |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2007 do 20.8.2007 |
Adresa | 1 , Krnsko |
IČO (identifikační číslo): | 27922901 |
---|---|
Jméno: | Sodecia Automotive Liberec s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 7. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | České mládeže 1204/95, Liberec 46006 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 7. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Mesároš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivana Procházková |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Čierny |
IČO: | 27922901 |
---|---|
Firma: | Sodecia Automotive Liberec s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 11. 7. 2007 |
Sídlo: | České mládeže 1204/95, Liberec 46006 |
---|
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |