SocialUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SocialUP s.r.o. (01951726) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Kolečku 2423, 41301 Roudnice nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2013 a je stále aktivní. SocialUP s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SocialUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SocialUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 31. 7. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33184 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01951726 | |
Jméno: | Profi Tytan spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.7.2013 |
Zapsána dne: | 31.7.2013 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.10.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.7.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kolečku 2423, Roudnice nad Labem 41301, Česká republika | 31.7.2013 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 31.7.2013 - 12.10.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.7.2013 |
Jednatel | Ing. Pavel Chládek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2024 |
Adresa | 372, 27741 Tuhaň |
Jednatel | Ing. Aleš Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2015 |
Adresa | Potoční 2192, 41301 Roudnice nad Labem |
Jednatel | Ing. Pavel Chládek |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2022 do 5.1.2024 |
Adresa | Husova 9, 68401 Slavkov u Brna |
Jednatel | Ing. Pavel Chládek |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2018 do 30.12.2022 |
Adresa | Nová 332, 41301 Vědomice |
jednatel | Ing. Lukáš Gombík |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2015 do 17.1.2018 |
Adresa | Doležalova 1049/11, 19800 Praha |
Jednatel | Aleš Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 12.10.2015 |
Adresa | Potoční 2192, 41301 Roudnice nad Labem |
Jednatel | František Gabriel |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2013 do 12.10.2015 |
Adresa | Potoční 2192, 41301 Roudnice nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 01951726 |
---|---|
Jméno: | SocialUP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 7. 2013 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Na Kolečku 2423, Roudnice nad Labem 41301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 2013 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 7. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Aleš Gabriel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Chládek |
IČO: | 01951726 |
---|---|
Firma: | SocialUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Roudnice nad Labem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 7. 2013 |
Sídlo: | Na Kolečku 2423, Roudnice nad Labem 41301 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Jiné profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |